1990年12月至1991年7月 在六华乡工作,办事员;
1991年8月至1992年12月 在六华乡工作,任副乡长(主持政府工作);
1993年1月至1996年9月 在六华乡工作,任副书记、乡长;
1996年10月至1997年7月 在仓田乡工作,任副书记、乡长;
1997年8月至1999年11月 在龙泉乡工作,任党委书记、人大主席;
1999年12月至2001年10月 在白果湾乡工作,任益门工委副主任、白果湾乡党委书记;
2001年11月至2003年3月 在太平区工委任区委副书记、工委主任;
2003年4月至2006年11月 在益门工委工作,任区委副书记、工委主任;
2006年12月至2008年6月 在益门区委工作,任区委书记;
2008年7月至2011年12月 在益门工业园党工委工作,任益门工业园党工委书记、益门镇党委书记。
2011年12月,当选为会理县人民政府副县长。
负责农业、科技、气象、扶贫开发、移民、民族宗教等工作。
分管农业局(农机局)、林业局、畜牧局、科技局、蚕桑局、水务局(移民局)、民宗扶贫局等。
联系县农办、烟办、烟草公司、气象局、科协等。